THE WOLVERHAMPTON INTEGRATED RESPIRATORY LIFESTYLE (TWIRL)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Weekly Group at Goodyears Pavilion, Wolverhampton Lunch & refreshments Social activities provided are bingo, quizzes, educational talks,cards and dominoes. These activities encourage members to mix and make new friends. The opportunity to seek advice and support on how to cope with the effects of respiratory diseases from a variety of healthcare professional
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 15 Ionawr 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENISE MARGARET PRITCHARD | Cadeirydd | 29 March 2018 |
|
|
||||
Glynis Davies | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
SHARON NISBET | Ymddiriedolwr | 29 March 2018 |
|
|
||||
EILEEN PARKES | Ymddiriedolwr | 29 March 2018 |
|
|
||||
HELEN MARIE WARD | Ymddiriedolwr | 29 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.43k | £0 | £3.34k | £8.71k | £9.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.17k | £432 | £4.25k | £7.69k | £10.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 03 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 15 Jan 2019
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO PROMOTE AND PROTECT GOOD HEALTH OF PEOPLE WITH RESPIRATORY CONDITIONS AND THEIR CARERS WITHIN THE CITY OF WOLVERHAMPTON AND SURROUNDING AREAS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THE PROVISION OF SUPPORT, INFORMATION, ADVICE AND RECREATIONAL ACTIVITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
19 PENSHAW CLOSE
WOLVERHAMPTON
WV9 5NE
- Ffôn:
- 07887795131
- E-bost:
- sharon.nisbet18@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window