ymddiriedolwyr THE CO-OPERATIVE HERITAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1179727
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Webster | Cadeirydd | 20 February 2020 |
|
|
||||
Jenny Rebecca Laycock | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Melanie Jane Hearn | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Helen Davies | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Dr Alexandra Zenia Mitchell | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Prof. Stephen J Milner | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
John William Boyle | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Ian Adderley | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|||||
Tanya Noon | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|
||||
EDWARD POWELL | Ymddiriedolwr | 21 May 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.