ymddiriedolwyr ELLESMERE PORT AND DISTRICT U3A
Rhif yr elusen: 1179163
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diane Wood | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Christine Gillian Shimmin | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Gordon Edmund Trigg | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
Barbara Martin | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
David William Shimmin | Ymddiriedolwr | 02 September 2021 |
|
|
||||
Anne Dorethea Gill | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.