ymddiriedolwyr THE ECCLESIASTICAL LAW SOCIETY
Rhif yr elusen: 1181002
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Coley | Cadeirydd | 20 March 2021 |
|
|
||||||||||||||||
Olamide Olajide | Ymddiriedolwr | 27 April 2024 |
|
|
||||||||||||||||
The Venerable Moira Anne Elizabeth Astin | Ymddiriedolwr | 02 April 2022 |
|
|||||||||||||||||
The Right Reverend Dr Martin Clive Warner | Ymddiriedolwr | 02 April 2022 |
|
|||||||||||||||||
Revd Neil Sydney Patterson | Ymddiriedolwr | 20 March 2021 |
|
|||||||||||||||||
Samuel Robert Henry Maginnis | Ymddiriedolwr | 20 March 2021 |
|
|
||||||||||||||||
Rev Stephen Paul Losack Coleman | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|||||||||||||||||
Rev Christopher Matthew Smith | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|
||||||||||||||||
Frances Mary Godden | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|
||||||||||||||||
The Revd Paul John Benfield | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|
||||||||||||||||
Paul Barber | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.