Hanes ariannol PENRHYS PILGRIMAGE PROJECT

Rhif yr elusen: 1180932
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £15.42k £8.92k £6.67k £3.41k £2.59k
Cyfanswm gwariant £4.46k £8.07k £3.93k £4.87k £1.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £480 N/A N/A N/A N/A