THE EDWARD DEE FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Edward Dee Fund raises awareness of meningitis and sepsis, and educates the public of signs and symptoms to be aware of; we support advancement of medical knowledge and research into meningitis and sepsis through donations to existing meningitis charitys' medical research programmes. We also look to provide funding for, and undertake, local community projects whilst also raising awareness.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Blackpool
Llywodraethu
- 04 Rhagfyr 2018: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUSTIN MARK DEE | Cadeirydd | 29 March 2018 |
|
|
||||
Laura Ann Gill | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
|||||
Fiona May Harrision | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
|
||||
HELEN LOUISE TURNER | Ymddiriedolwr | 29 March 2018 |
|
|
||||
ELIZABETH ANN DEE | Ymddiriedolwr | 29 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.45k | £10.38k | £13.30k | £5.11k | £5.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.92k | £5.39k | £20.66k | £9.92k | £6.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 13 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 06 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 24 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 05 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 13 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 13 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 30 NOV 2018
Gwrthrychau elusennol
(1) THE RELIEF OF SICKNESS AND PRESERVATION OF HEALTH BY: (A) EDUCATING THE PUBLIC ON THE SUBJECT OF MENINGITIS AND RAISE AWARENESS OF THE DISEASE, BY INFORMING THE PUBLIC OF SIGNS AND SYMPTOMS TO BE AWARE OF AND PROVIDING INFORMATION ON VACCINATION. (B) ADVANCING MEDICAL KNOWLEDGE OF AND RESEARCH INTO THE FIELD OF MENINGITIS BY PROVIDING DONATIONS TO EXISTING MEMINGITIS CHARITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 Osborne Road
LYTHAM ST. ANNES
FY8 1HS
- Ffôn:
- 01253714861
- E-bost:
- contact@theedwarddeefund.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window