Hanes ariannol CAT RESCUE WEST WALES

Rhif yr elusen: 1178615
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (62 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £54.07k £114.97k £79.81k £106.26k £108.48k
Cyfanswm gwariant £54.09k £81.41k £81.84k £117.72k £119.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.00k N/A N/A N/A