Hanes ariannol WASHINGTON ATHLETIC YOUTH FOOTBALL CLUB

Rhif yr elusen: 1178650
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (25 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £68.11k £77.22k £68.81k £119.24k £217.34k
Cyfanswm gwariant £72.85k £56.63k £92.51k £100.52k £206.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £2.00k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £16.81k N/A N/A N/A