OSMINGTON VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
OVH provides facilities for a wide range of leisure, recreational activities and social events, providing community space especially for all Parishioners and members of public. The Trustees will ensure the hall evolves to meet the needs of the local community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dorset
Llywodraethu
- 07 Ebrill 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 301159 OSMINGTON VILLAGE HALL
- 01 Hydref 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICTOR GRAHAM WHITE | Cadeirydd | 01 October 2018 |
|
|
||||
Michael Reed | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
Robert Squibb | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
Kate Clarke | Ymddiriedolwr | 13 July 2020 |
|
|
||||
Janet Parker | Ymddiriedolwr | 13 July 2020 |
|
|
||||
Jane Lock | Ymddiriedolwr | 13 July 2020 |
|
|
||||
Jeffrey John Little OBE | Ymddiriedolwr | 13 July 2020 |
|
|||||
CHRISTINE ESTHER SQUIBB | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
THERESA CHRISTINE HARDY | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
EILEEN JANE BRAMLEY | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.24k | £5.15k | £15.01k | £22.73k | £14.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.01k | £12.29k | £11.68k | £14.62k | £16.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.60k | £8.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 01 Oct 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE, IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, TO IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF OSMINGTON AND THE SURROUNDING NEIGHBOURHOOD WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, IN PARTICULAR BY THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A VILLAGE HALL FOR USE BY THE INHABITANTS, INCLUDING USE OF: (A)MEETINGS, LECTURES AND CLASSES; AND (B)OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION; AND (C)HIRE FOR PRIVATE USE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Old School
Osmington
Weymouth
DT3 6EX
- Ffôn:
- 07966381804
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window