SECOND CHANCE HEAD AND NECK CANCER GROUP

Rhif yr elusen: 1183497
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 92 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To preserve and protect good health of patients who have been disgnosed with Head and Neck Cancer and their relatives. To provide a wide range of practical, social and emotional support. Reduce the impact of isolation by organising social events. Assist people to understand and adapt to changes in lifestyle. Provide mentoring and regular 'drop in' services. Use a variety of methods to fundraise.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2023

Cyfanswm incwm: £1,644
Cyfanswm gwariant: £3,034

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hampshire
  • Hounslow
  • Surrey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Mai 2019: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
LISA PITKIN Cadeirydd 15 September 2019
Dim ar gofnod
KATIE WOOD Ymddiriedolwr 15 September 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.17k £1.80k £2.26k £1.64k
Cyfanswm gwariant £1.20k £212 £958 £3.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 92 diwrnod
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 92 diwrnod
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 03 Mehefin 2024 119 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 03 Mehefin 2024 119 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 24 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 24 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 04 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 04 Chwefror 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 05 Mawrth 2021 28 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 05 Mawrth 2021 28 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Lee Farm
New Lane
Sutton Green
Guildford
GU4 7QF
Ffôn:
07788858234