ymddiriedolwyr RABBLE THEATRE
Rhif yr elusen: 1179903
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Alison Ashmore Gilmour | Cadeirydd | 19 April 2022 |
|
|
||||
Carolyn Hyde | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|||||
Charlotte Stroud | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|
||||
Stephanie Rachel Clark | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Nicholas Walker | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Nick Churchill Flintoff | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
MADELEINE JANE BRAIN | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
JULIE ANN DAWN JAMES | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
VICTORIA LAVERY-BALL | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
KIRSTI LEE WILSON | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.