NATIONAL CIVILIAN WW2 MEMORIAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raise funds and carry out activities to educate people in the experience of civilians during World War 2 . Also to preserve and maintain the remains of the National Picture Theatre on Beverley Road Hull which is a ruined cinema damaged during the blitz of World War 2, and is listed Grade 2 for its historic interest.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Kingston Upon Hull
Llywodraethu
- 12 Chwefror 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1149217 NATIONAL CIVILIAN WW2 MEMORIAL TRUST
- 06 Gorffennaf 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOM ROBINSON | Cadeirydd | 21 May 2018 |
|
|
||||
Kirsty Best | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
DAVID ALEXANDER | Ymddiriedolwr | 21 May 2018 |
|
|
||||
ALAN CANVESS | Ymddiriedolwr | 21 May 2018 |
|
|
||||
HILARY BYERS | Ymddiriedolwr | 21 May 2018 |
|
|||||
ANDREW HAMPEL | Ymddiriedolwr | 21 May 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.09k | £276 | £2.68k | £2.23k | £2.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.55k | £5.00k | £1.18k | £1.03k | £1.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Mai 2024 | 106 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Mai 2024 | 106 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 06 Jul 2018
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE SUBJECT OF WW2, ESPECIALLY THE CONTRIBUTION OF THE PEOPLE THAT SERVED ON THE HOME FRONT, AND THOSE THAT LIVED THROUGH THE WAR. 2) TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, THE PRESERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE REMAINS OF THE GRADE II LISTED NATIONAL PICTURE THEATRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
68 Kirkham Drive
Hull
HU5 2BT
- Ffôn:
- 01482446320
- E-bost:
- ncww2mt@gmail.com
- Gwefan:
-
ncww2mt.freewebspace.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window