JORDAN HEALING CHURCH INTERNATIONAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Bible Study Workshops & Online Courses for ministers, disciples and leaders. Family and Marriage Programs. Support, Personal & Professional Development of Ex-Offenders who are NEET. Open Space and Hiring Facilities for the public. Biblical Teaching and Preaching Materials for the church and the public to access. Music, Arts & Craft community activities. Childcare Support & Facilities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cenia
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Jamaica
- Zambia
Llywodraethu
- 09 Awst 2018: Cofrestrwyd
- JORDAN HEALING CHURCH (Enw gwaith)
- Unique Venue Hire (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASSWALA KAYUMBA | Cadeirydd | 01 August 2018 |
|
|
||||
Coletane Lopez | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
Valsi Gordon | Ymddiriedolwr | 19 February 2019 |
|
|
||||
JOSEPHINE NAKITA KAYUMBA | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.73k | £71.25k | £62.92k | £53.87k | £52.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.67k | £71.10k | £62.29k | £52.63k | £50.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Chwefror 2022 | 99 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Chwefror 2022 | 99 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Chwefror 2022 | 464 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Chwefror 2022 | 464 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01 JAN 2018
Gwrthrychau elusennol
1. TO SERVE GOD AND TO FULFIL THE GREAT COMMISSION OF OUR LORD JESUS CHRIST AS SET FORTH IN MATTHEW 28:19-20, BY PROVIDING ADVICE AND INFORMATION THROUGH TRAININGS AND RAISING AWARENESS ABOUT BIBLICAL PRINCIPLES FOR THE BENEFIT OF BELIEVERS AND PEOPLE IN THE COMMUNITY OF ALL AGES. 2. TO MINISTER TO THE NEEDS OF THE BELIEVERS AND COMMUNITY AS THE CHURCH IS ABLE TO DO SO, BY PROVIDING INFORMATION ABOUT SPIRITUAL, MENTAL AND PHYSICAL WELLBEING. 3. TO WORK TOWARD ADVANCING THE KINGDOM OF GOD, DISCOVERING INDIVIDUAL GIFTS AND EXPANDING THEM, BY FOCUSING ON BUILDING AND EMPOWERING CITIZENS OF THE KINGDOM OF GOD AND THE COMMUNITY TO REACH THEIR FULL POTENTIAL BY REALISING WHAT THEIR PURPOSE IS AND ACCOMPLISH IT. 4. TO WORK TOWARDS THE ADVANCEMENT OF EDUCATION ACCORDING TO BIBLICAL PRINCIPLES, BY PROVIDING BIBLE STUDY CLASSES, SEMINARS AND CONFERENCES. 5. TO WORK TOWARDS MEETING THE NEED OF PEOPLE IN THE COMMUNITY, BY PROVIDING HELP AND SUPPORT FOR THE RELIEF OF SPIRITUAL AND PHYSICAL POVERTY. 6. TO DO ANY AND ALL THINGS RELATED TO AND IN CONNECTION WITH THE CARRYING OUT OF THE OBJECT AND PURPOSE HEREIN ABOVE SET FORTH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NOWELL APPROACH
LEEDS
LS9 6HH
- Ffôn:
- 01134401287
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window