REFUGEE AID FROM TAUNTON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We carry out our objects by receiving donations from members of the public and distributing these to refugees, both in the local community and across the world. Any items unsuitable for distribution are sold at a reduced rate to the local community. We aim to be zero waste wherever possible, using all donated items in some form, donating to other charities where no other options are available.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Bangladesh
- Byrma
- Camerwn
- Ffrainc
- Ghana
- Groeg
- Gwlad Belg
- India
- Libanus
- Macedonia
- Malawi
- Rwmania
- Serbia
- Syria
- Uganda
- Ukrain
Llywodraethu
- 18 Hydref 2018: CIO registration
- RAFT (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDERICA SMITH-ROBERTS | Cadeirydd | 18 October 2018 |
|
|
||||
Natasha Anne Tidman | Ymddiriedolwr | 08 March 2025 |
|
|
||||
LYNETTE CLARK | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
FAREDA FAKHRAI | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
Michelle Clare Ferris | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|||||
MARK CURTIS | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
PAUL ROYLANCE | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
JESSICA WINTRIP | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
KEITH DEW | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.65k | £17.83k | £35.09k | £50.44k | £46.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.27k | £10.63k | £10.75k | £39.23k | £59.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 18 Oct 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1) FOR THE PUBLIC BENEFIT TO RELIEVE AND ASSIST THE VICTIMS OF WAR, CONFLICT OR NATURAL DISASTER THROUGHOUT THE WORLD, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY THE PROVISION OF CLOTHING, SANITARY WEAR, VOLUNTEERS, FUNDS, FOOD, MEDICAL AID, ACCOMMODATION, ACCESS TO WATER AND SANITATION AND OTHER HUMANITARIAN ASSISTANCE. 2) THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY PROVIDING PERSONS IN NEED WITH GRANTS OR MONEY OR BY PROVIDING OR PAYING FOR SERVICES, ITEMS OR FACILITIES. 3) THE PROTECTION AND PRESERVATION OF THE ENVIRONMENT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY THE PROMOTION OF RECYCLING AND SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT; 4) TO FURTHER SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE CHARITABLE UNDER THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME DETERMINE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 4
Enterprise Park
Priorswood Road
Taunton
Somerset
TA2 8DU
- Ffôn:
- 07545895768
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window