Hanes ariannol POTTERS HOUSE CHRISTIAN FELLOWSHIP UK GRAYS CHURCH

Rhif yr elusen: 1181423
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £28.49k £24.79k £28.29k £26.18k £27.49k
Cyfanswm gwariant £27.42k £22.47k £29.21k £27.32k £27.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A