ETHIOPIAN ORTHODOX TEWAHEDO CHURCH ST MARY OF DEBRE TSION, LONDON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity is a Church of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church, St Mary of Debre Tsion.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 15 Tachwedd 2018: CIO registration
- REESE ADBARAT ST. MARY OF DEBRE TSION ETHIOPIAN ORTHODOX TEWAHEDO CHURCH, LONDON (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Dereje Moges Debella | Cadeirydd | 03 April 2022 |
|
|
||||
L/Deacon Mahader Kassa | Ymddiriedolwr | 21 July 2023 |
|
|
||||
Girma Hailemariam Hailu | Ymddiriedolwr | 19 December 2021 |
|
|
||||
Helen Mechale | Ymddiriedolwr | 19 December 2021 |
|
|
||||
Felekech Alemu | Ymddiriedolwr | 19 December 2021 |
|
|
||||
Gezachew Gebremichael | Ymddiriedolwr | 19 December 2021 |
|
|
||||
Deacon Engedawork Geberegziabher Woldetsadik | Ymddiriedolwr | 19 December 2021 |
|
|
||||
Deacon Layikun Berhanu Bisrat | Ymddiriedolwr | 19 December 2021 |
|
|
||||
Sosena Assefa | Ymddiriedolwr | 19 December 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £95.91k | £159.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £32.96k | £74.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Rhagfyr 2021 | 61 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Ionawr 2022 | 80 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Rhagfyr 2021 | 426 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Ionawr 2022 | 445 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 15 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHURCH (THE ÔOBJECTSÖ) ARE: 3.1. TO PROPAGATE THE GOSPEL OF CHRIST BY THE ADVANCEMENT OF THE ETHIOPIAN ORTHODOX TEWAHEDO FAITH IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES AND REGULATIONS OF THE ETHIOPIAN ORTHODOX TEWAHEDO CHURCH; AND 3.2. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSE IN THE UNITED KINGDOM AND/OR OTHER PARTS OF THE WORLD AS THE PARISH ADMINISTRATIVE COUNCIL MAY DECIDE FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 ST. PHILIP SQUARE
QUEENSTOWN ROAD
LONDON
SW8 3RT
- Ffôn:
- 07421005824
- E-bost:
- info@debretsionlondon.org
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window