Harrogate and Knaresborough District of Sanctuary

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our aims are to help refugees and asylum seekers who come to live in the Harrogate and Knaresborough district by offering friendship, practical support and educational experiences. We strive to raise awareness about the issues faced by refugees, and we also campaign for a humane asylum system by lobbying local and national politicians.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £23,470 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 24 Ebrill 2019: Cofrestrwyd
- HDS (Enw gwaith)
- HARROGATE DISTRICT OF SANCTUARY (Enw blaenorol)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Adele Bond | Cadeirydd | 11 April 2022 |
|
|
||||
Derek Gibson | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Dr Hilary Gardner | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|||||
Tamanna Krami | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
John Charles Harris | Ymddiriedolwr | 28 February 2022 |
|
|||||
Dennis Brickles BA, PGCE | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.09k | £9.45k | £25.59k | £34.53k | £31.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.20k | £5.94k | £17.31k | £36.86k | £25.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £14.53k | £23.47k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 21 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 21 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 FEB 2017 AS AMENDED ON 17 APR 2019 as amended on 30 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
A. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN GENERAL, ESPECIALLY IN HARROGATE, ABOUT THE ISSUES RELATING TO REFUGEES AND THOSE SEEKING ASYLUM B. TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES AND ACTIVITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATIONS IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS AND THEIR FAMILIES WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES C. THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PROMOTING ACTIVITIES TO FOSTER UNDERSTANDING AND ENGAGEMENT BETWEEN PEOPLE FROM DIVERSE BACKGROUNDS D. THE PREVENTION AND RELIEF OF POVERTY AMONGST THOSE GRANTED REFUGEE STATUS AND THOSE SEEKING ASYLUM IN HARROGATE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
37C Kent Road
HARROGATE
North Yorkshire
HG1 2ET
- Ffôn:
- 01423 564207
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window