MONTGOMERYSHIRE WILDLIFE TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Since 1982, the Montgomeryshire Wildlife Trust has been the leading voluntary organisation promoting wildlife conservation in Montgomeryshire. The Trust currently manages and cares for 19 Nature Reserves within the county, totalling some 500ha in area. These reserves are a showcase of some of Montgomeryshire's finest remnants of prime wildlife habitat.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,195,641
Roddion a chymynroddion | £252.75k | |
Weithgareddau elusennol | £663.08k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £279.51k | |
Buddsoddiadau | £301 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,166,889
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £995.78k | |
Arall | £171.11k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £66,974 o 6 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £171.11k | |
Gwariant elusennol | £995.78k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £28.75k |
Pobl

31 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
200 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Powys
Llywodraethu
- 01 Mawrth 1982: Cofrestrwyd
- THE MONTGOMERY TRUST FOR NATURE CONSERVATION LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Suzanne Berry | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|||||
Jane Mary Storkey | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Nicholas Julian Burton | Ymddiriedolwr | 13 August 2023 |
|
|
||||
Susan Terese Morley | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Timothy Michael Ward | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Patricia Clare Boyes | Ymddiriedolwr | 08 February 2019 |
|
|
||||
Dr Timothy John Mcvey | Ymddiriedolwr | 23 May 2017 |
|
|
||||
ANN BITCON | Ymddiriedolwr | 19 February 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.37m | £867.25k | £1.21m | £1.66m | £1.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £589.47k | £594.93k | £1.02m | £1.05m | £1.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £220.40k | £147.67k | £508.12k | £517.76k | £66.97k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £233.81k | £179.23k | £156.52k | £475.19k | £252.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £62.28k | £57.89k | £180.02k | £238.74k | £279.51k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.07m | £630.13k | £873.65k | £948.42k | £663.08k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £149 | £301 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £350.00k | £129.15k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £571.79k | £568.89k | £906.96k | £901.71k | £995.78k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.89k | £5.05k | £5.25k | £7.04k | £6.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £17.68k | £26.04k | £111.40k | £152.87k | £171.11k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.15m | £2.42m | £2.64m | £2.89m | £2.94m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £19.78k | £21.75k | £37.82k | £37.82k | £37.82k | |
|
Cyfanswm asedau | £403.85k | £458.44k | £405.75k | £647.49k | £614.97k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £164.61k | £215.23k | £188.91k | £70.60k | £59.71k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 13 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08/02/1982 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 14/12/1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/10/1996 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 16/10/2012
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE CONSERVATION PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT BY PROMOTING BIOLOGICAL DIVERSITY IN PARTICULAR BY: A) PROMOTING THE CONSERVATION OF WILDLIFE SPECIES AND THEIR HABITATS; B) ESTABLISHING, OWNING, LEASING, MAINTAINING, AND MANAGING NATURE RESERVES AND OTHER WILDLIFE HABITATS IN ORDER TO SAFEGUARD WILD CREATURES OF ANY DESCRIPTION LIVING THEREIN; C) STUDYING AND PRESERVING PLACES OF ECOLOGICAL INTEREST; D) PROMOTING PUBLIC UNDERSTANDING AND SUPPORT OF AND INVOLVEMENT WITH THE NATURAL WORLD BY ENGAGEMENT WITH COMMUNITY ORGANISATIONS AND EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS; E) ADVANCING KNOWLEDGE IN THESE FIELDS BY RESEARCH, RECORDING AND HOWSOEVER OTHERWISE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Park Lane House
High Street
Welshpool
Powys
SY21 7JP
- Ffôn:
- 01938555654
- E-bost:
- info@montwt.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window