Ymddiriedolwyr MISSION EMPLOYABLE
Rhif yr elusen: 1181597

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATHARINE WESTON | Cadeirydd | 06 September 2022 |
|
|
||||
Gordon Trevor Hails | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|
||||
Philip Garner | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|
||||
Zina Ruth Etheridge | Ymddiriedolwr | 28 October 2024 |
|
|
||||
Mark Benjamin Wetherall | Ymddiriedolwr | 30 August 2024 |
|
|
||||
JONATHAN JAMES EDWIN PETTITT | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
DONALD JAMES REID | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
NEIL GORDON TWOGOOD | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Erica Bendall | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.