ymddiriedolwyr BRISTOL MEDICO-CHIRURGICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1181791
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Nabil Al-Jarad | Cadeirydd | 01 October 2019 |
|
|
||||
Dr Jonathan Pitts-Crick | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|||||
Dr Tom Frewin | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
Dr Monika Blackwell | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|||||
Rev Victor Laurence Barley | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
Dr PETER KENNETH CARPENTER | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.