Hanes ariannol MOMARK CIO
Rhif yr elusen: 1179620
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.55m | £117.58k | £135.97k | £143.37k | £172.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £142.67k | £130.98k | £145.80k | £166.98k | £212.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £158.21k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £4.39m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £84.36k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £58.31k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.58k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £75.27k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £51.15k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.