Hanes ariannol SIR JOSIAH MASON TRUST
Rhif yr elusen: 1179890
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.77m | £3.76m | £3.34m | £3.30m | £3.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.45m | £2.76m | £2.83m | £3.00m | £3.60m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £163.28k | £300.52k | £329.00k | £256.79k | £203.55k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | N/A | £141.00k | £109.34k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.15k | £1.63m | £13.00k | £697.90k | £916.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.62m | £2.97m | £3.21m | £3.15m | £3.31m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £984.40k | £0 | £696.55k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £128.96k | £141.32k | £124.59k | £141.90k | £173.54k | |
|
Incwm - Arall | £11.65k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.41m | £2.74m | £2.81m | £2.97m | £3.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £468 | £18.20k | £19.30k | £30.88k | £26.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.67k | £50.44k | £53.79k | £101.26k | £60.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £15.00k | £4.82k | £2.20k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £468 | £18.20k | £19.30k | £27.08k | £26.31k | |
|
Gwariant - Arall | £45.67k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.