ST. GEORGE INDIAN ORTHODOX CHURCH LEICESTER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO ADVANCE THE DOCTRINES AND FAITH OF INDIAN ORTHODOX CHRISTIANITY AMONG THE EXISTING MEMBERS, UPCOMING YOUNGER GENERATION AND NEW MEMBERS MIGRATING OR ADOPTING THIS FAITH IN THE LEICESTERSHIRE AND SURROUNDING AREAS SUCH AS DERBY, NOTTINGHAM, KETTERING AND LINCOLN, IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 09 Ionawr 2019: Cofrestrwyd
- ST. GEORGE INDIAN ORTHODOX CHRUCH LEICESTER (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josen John | Cadeirydd | 01 November 2023 |
|
|
||||
Robin Sabu | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Esob Melemalayil Philip | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Wilson Benny | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Syama Sam | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Aji John | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Bose George | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Mebin Varghese Alex | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Libin Varghese | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Nibu Pulimoottil Babu | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Jiby Koshy | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Jain Meperathu Varghese | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Binu Oonnunni John | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.78k | £12.45k | £11.11k | £38.93k | £59.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.69k | £8.91k | £12.49k | £24.05k | £40.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Mehefin 2022 | 142 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 06 JAN 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE DOCTRINES AND FAITH OF INDIAN ORTHODOX CHRISTIANITY AMONG THE EXISTING MEMBERS, UPCOMING YOUNGER GENERATION AND NEW MEMBERS MIGRATING OR ADOPTING THIS FAITH IN THE LEICESTERSHIRE AND SURROUNDING AREAS SUCH AS DERBY, NOTTINGHAM, KETTERING AND LINCOLN, IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Irvine Crescent
Lubbesthorpe
LEICESTER
LE19 4BT
- Ffôn:
- 07508188289
- E-bost:
- leicesterioc@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window