Ymddiriedolwyr ASSOCIATION OF POLISH ENGINEERS IN GREAT BRITAIN
Rhif yr elusen: 1181306

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIAN ZASTAWNY | Cadeirydd | 20 December 2018 |
|
|
||||
Michal Kowalski | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Michal Slawek | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Monika Kolatka | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Tomasz Koperniak | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Sebastian Czajka | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Elwira Kaminska | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Kamila Wiatr | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Marek Jasinski | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Alina Antonik | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
Miroslawa Michniewicz | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
Teresa Bilinska | Ymddiriedolwr | 31 March 2019 |
|
|
||||
PIOTR SWIEBODA | Ymddiriedolwr | 20 December 2018 |
|
|
||||
RYSZARD CHMIELOWIEC | Ymddiriedolwr | 20 December 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.