BOURNE CIVIC SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Bourne Heritage Centre open to public 2-4pm Sat/Sun plus holidays - all volunteers. Bourne Civic Society - cooperate and assist local and district councils in matters of common concern.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 31 Hydref 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1141043 BOURNE PRESERVATION TRUST
- 22 Mawrth 1982: Cofrestrwyd
- BOURNE HERITAGE CENTRE (Enw gwaith)
- RAYMOND MAYS EXHIBITION (Enw gwaith)
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRENDA LILIAN JONES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Lesley Elizabeth Patrick | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
JONATHAN PAUL SMITH | Ymddiriedolwr | 20 March 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.71k | £12.80k | £24.48k | £9.06k | £6.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.91k | £3.47k | £10.97k | £5.63k | £5.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £19.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 2 FEBRUARY 1978 AS AMENDED 11 OCTOBER 1981, 12 JANUARY 1984 AND 19 MARCH 2007
Gwrthrychau elusennol
THE SOCIETY IS ESTABLISHED FOR THE PUBLIC BENEFIT FOR THE FOLLOWING PURPOSES IN THE AREA COMPRISING THE CIVIL PARISH OF BOURNE WHICH AREA SHALL HEREINAFTER BE REFERRED TO AS 'THE AREA OF BENEFIT': (A) TO PROVIDE INFORMATION TO THE PUBLIC ON THE GEOGRAPHY, HISTORY, NATURAL HISTORY AND ARCHITECTURE AND STIMULATE PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT. (B) TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING AND ARCHITECTURE IN OR AFFECTING THE AREA OF BENEFIT. (C) TO SECURE THE PRESERVATION, PROTECTION AND DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
THE CIVIL PARISH OF BOURNE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bourne Civic Society
21 South Street
Bourne
PE10 9LY
- Ffôn:
- 01778 422775
- E-bost:
- JPSMITHPIX@YAHOO.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window