ymddiriedolwyr FRIENDS OF DIDSBURY PARK
Rhif yr elusen: 1179064
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAN ALLAN JOHNSON | Cadeirydd | 04 July 2018 |
|
|
||||
Allan Jepson | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Dr Joyce Barclay | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Murray James Nee | Ymddiriedolwr | 10 August 2022 |
|
|
||||
BIENIO ONG | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Dermot Patrick Preston | Ymddiriedolwr | 18 June 2020 |
|
|
||||
MICHAEL CORLETT | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.