Hanes ariannol SIKH TEMPLE TRUST, NOTTINGHAM

Rhif yr elusen: 512435
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £597.00k £316.92k £417.84k £405.11k £391.46k
Cyfanswm gwariant £183.11k £173.01k £127.07k £146.73k £257.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £18.72k £19.24k N/A £35.98k
Incwm o roddion a chymynroddion £546.49k N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £50.50k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £169.09k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £14.02k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £35.85k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £14.02k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A N/A