Hanes ariannol C A ROOKES CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 512437
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £62.24k £166.81k £200.16k £61.84k £197.14k
Cyfanswm gwariant £57.97k £50.95k £69.50k £65.70k £70.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A