The Brian May Archive of Stereoscopy

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Acquires and preserves stereoscopic images and equipment, devices and other related materials. To advance the education of the public on the subject of stereoscopic photography.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 2019: CIO registration
- LONDON STEREOSCOPIC ARCHIVE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lindsey Sutherland Stewart | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
BRIAN HAROLD MAY PHD | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
||||
LOUISA WINTER | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
||||
EMILY MAY ALFORD | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
||||
Dr MICHAEL PRITCHARD FRPS DGPH | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £351.60k | £159.43k | £1.03m | £193.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £170.70k | £134.71k | £178.39k | £187.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £1.03m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £178.39k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £2.88k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Tachwedd 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Tachwedd 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 10 Jul 2019 as amended on 21 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT: 1. TO PRESERVE AND CONSERVE FOR THE NATION A UNIQUE COLLECTION OF STEREOSCOPIC IMAGES AND DEVICES AND OTHER RELATED MATERIALS (THE 'ARCHIVE'), REPRESENTING A SIGNIFICANT PART OF BRITAIN'S HERITAGE OF STEREOSCOPIC (3-D) PHOTOGRAPHY, CREATED FROM THE 1850S ONWARDS. 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN GENERAL (AND PARTICULARLY RESEARCH STUDENTS) ON THE SUBJECT OF STEREOSCOPIC PHOTOGRAPHY IN ENGLAND AND ELSEWHERE AND PROVIDE ACCESS TO THE ARCHIVE TO THOSE RESEARCHING THIS AREA FOR EDUCATIONAL PURPOSES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ALLERTON HILL
WESTWOOD ROAD
WINDLESHAM
GU20 6LS
- Ffôn:
- 07879697461
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window