THE EDUCATORS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supports and encourages the work of educators in all educational sectors: awards prizes, bursaries and grants, and sponsors talks and events which highlight matters of interest and concern to those involved in education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Rhagfyr 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1104355 THE EDUCATORS TRUST FUND
- 26 Gorffennaf 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jennifer Somerville | Cadeirydd | 26 July 2018 |
|
|
||||
Anne-Maria Brennan | Ymddiriedolwr | 03 December 2024 |
|
|||||
Hilary Ruth Hodgson | Ymddiriedolwr | 03 September 2024 |
|
|||||
Ruth Margaret Briant | Ymddiriedolwr | 03 September 2024 |
|
|||||
Jasmine Dotiwala | Ymddiriedolwr | 03 September 2024 |
|
|
||||
Enid Weaver | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Paul Bowers Isaacson | Ymddiriedolwr | 02 April 2021 |
|
|
||||
Professor David Ingle Skidmore | Ymddiriedolwr | 02 April 2021 |
|
|
||||
Nicholas Bence-Trower | Ymddiriedolwr | 21 May 2020 |
|
|
||||
Professor Sir Deian Hopkin | Ymddiriedolwr | 26 July 2018 |
|
|||||
Peter Robert Williams CBE | Ymddiriedolwr | 26 July 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £27.19k | £16.16k | £115.48k | £14.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £10.93k | £19.57k | £23.85k | £25.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Mawrth 2025 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Mawrth 2025 | 38 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 12 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 26 Jul 2018
Gwrthrychau elusennol
1) TO REWARD EXCELLENCE AND INNOVATION IN THEIR ACHIEVEMENT AND TRAINING IN ORDER TO ENCOURAGE BOTH STUDENTS AND THEIR MENTORS TO UNDERTAKE, AND THE PUBLIC TO APPRECIATE, THE WORK OF EDUCATORS. 2) TO PROMOTE, BY THE AWARD OF BURSARIES AND GRANTS AND OTHER APPROPRIATE MEANS, THE DEVELOPMENT OF EDUCATORS THROUGH RESEARCH AND STUDY THAT IS APPROPRIATE TO THE PROFESSION OF EDUCATOR AND THAT INCREASES UNDERSTANDING OF RELEVANT OPPORTUNITIES AND NEEDS. 3) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ALL MATTERS RELATING TO EDUCATION AND ITS DELIVERY THROUGH PROMOTION OF PUBLIC PRESENTATIONS AND DISCUSSIONS OF RELEVANT DEVELOPMENTS; AND THE GENERATION OF REPORTS TO POLICY MAKING BODIES AND THE GENERAL PUBLIC
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Worshipful Company of Educators
8 Little Trinity Lane
London
EC4V 2AN
- Ffôn:
- 0207 489 7779
- E-bost:
- chair@educatorstrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window