LONDON IRISH FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The London Irish Foundation uses the power of sport, rugby in particular, to make a lasting, positive impact on the lives of people, both young and old, and to build a meaningful and sustainable legacy for sport and education across our communities, in Berkshire, Hampshire, Middlesex and Surrey. Our key work strands are rugby development, education, community engagement and inclusion.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £118,503 o 2 gontract(au) llywodraeth a £2,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bracknell Forest
- Gorllewin Berkshire
- Hampshire
- Surrey
- Windsor And Maidenhead
- Wokingham
Llywodraethu
- 16 Ebrill 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Lennon | Cadeirydd | 16 May 2018 |
|
|
||||
Francesca Boorman | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Ray Brown | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Adrian Alli | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Topsy Ojo | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|
||||
Jeremy William Brownlee | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £362.16k | £291.94k | £257.56k | £248.12k | £190.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £255.40k | £237.92k | £250.49k | £221.06k | £258.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £11.00k | N/A | £6.45k | £118.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £37.71k | £39.04k | £14.74k | £18.93k | £2.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 01 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 01 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 30 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 30 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 23 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 23 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 07 Mai 2021 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 07 Mai 2021 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16 MAY 2018
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S (OBJECTS) ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC GENERALLY, BOTH IN THE UNITED KINGDOM AND OVERSEAS, AND, IN PARTICULAR, THE INHABITANTS OF BERKSHIRE, HAMPSHIRE, MIDDLESEX AND SURREY AND THEIR SURROUNDING AREAS: 1.1 TO PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY PROVIDING FACILITIES FOR THE PLAYING OF RUGBY AND OTHER SPORTS CAPABLE OF IMPROVING HEALTH (FACILITIES IN THIS ARTICLE 3 MEANS LAND, BUILDINGS, EQUIPMENT AND ORGANISING SPORTING ACTIVITIES); 1.2 TO PROVIDE AND ASSIST IN PROVIDING FACILITIES FOR SPORT, RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF SUCH PERSONS WHO HAVE NEED FOR SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; 1.3 TO RELIEVE SICKNESS AND TO PRESERVE AND PROMOTE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH THROUGH HEALTHY RECREATION AND SUCH CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES THINK FIT; 1.4 TO ADVANCE THE EDUCATION (INCLUDING ACADEMIC, SOCIAL AND PHYSICAL EDUCATION) OF CHILDREN AND OTHER PERSONS THROUGH SUCH CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES THINK FIT; AND 1.5 FOR THE GENERAL PURPOSES OF SUCH CHARITABLE BODIES OR FOR SUCH OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN EACH CASE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Hazelwood Centre
Hazelwood Avenue
SUNBURY-ON-THAMES
Middlesex
TW16 6QU
TW16 6QU
- Ffôn:
- 01932750100
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window