Ymddiriedolwyr THE DONCASTER AND DISTRICT TALKING NEWSPAPER
Rhif yr elusen: 512458

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR PHIL HAGUE | Cadeirydd | 07 November 2014 |
|
|
||||
Carole Walker | Ymddiriedolwr | 10 May 2024 |
|
|
||||
Roger Douglas Brooks | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||
Colin Alexander Smith | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
Jan Jackson | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|
||||
Norman Cook | Ymddiriedolwr | 07 November 2014 |
|
|
||||
DIANA ROBINSON | Ymddiriedolwr | 29 April 2013 |
|
|
||||
BRIONY CHRISTINE ANDREWS | Ymddiriedolwr | 26 April 2012 |
|
|
||||
FAY MCINTOSH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN MICHAEL ANDREWS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.