Hanes ariannol BEDFORD FOODBANK
Rhif yr elusen: 1179538
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £96.52k | £183.36k | £268.00k | £609.02k | £864.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £59.44k | £72.11k | £131.00k | £511.48k | £682.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £4.00k | N/A | £30.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £305.81k | £439.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £302.60k | £422.60k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £600 | £1.96k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £218.66k | £257.48k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £2.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £2.12k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £292.82k | £422.60k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.