ymddiriedolwyr BROSELEY WOOD CHARITY
Rhif yr elusen: 512467
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILLIAN POPE | Cadeirydd | 22 October 2013 |
|
|
||||
Clare Elaine Haddon | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Rosemary Lloyd | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Richard Studd | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Lesley Anne Skinner | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
PHILIP KNOTT | Ymddiriedolwr | 10 November 2016 |
|
|
||||
LINDA SUSAN HADDON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.