ymddiriedolwyr THE UNITED WESTMINSTER AND GREY COAT FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1181012
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Corbally | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||||
WILLIAM ALEXANDER WELLS | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|||||||
Mohsen Ojja | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|||||||
Adina-Ioana URITESCU | Ymddiriedolwr | 08 August 2020 |
|
|
||||||
TOBY JONATHAN MULLINS | Ymddiriedolwr | 27 July 2020 |
|
|||||||
Dorothy Gillian Swaine | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|||||||
TARA JOHN DOUGLAS-HOME | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|||||||
Alderman Robert Picton Seymour Howard | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|||||||
JOHN OLIVER NESBITT | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||||
Markus Jaigirder | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||||
Susan Mary Lowson | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||||
MIRANDA JANE RICHARDS | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||||
Roderick David Clark | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.