MEDWAY AFRICAN AND CARIBBEAN ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We run a weekly drop in for senior citizens. We hold an annual young Black achievers awards. We develop and deliver projects that promote diversity and celebrate heritage and culture. We work with partners across statutory, voluntary, private sectors to achieve our objectives. We work with young people with regards to culture, arts and education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £25,050 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caint
- Medway
Llywodraethu
- 29 Mai 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1148026 MEDWAY AFRICAN AND CARIBBEAN ASSOCIATION
- 14 Awst 2018: CIO registration
- MACA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Carol Stewart | Cadeirydd | 15 June 2018 |
|
|
||||
Andrew Leslie | Ymddiriedolwr | 07 August 2024 |
|
|
||||
Lady Ima Ama Jane Brown | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
Carol Valentine | Ymddiriedolwr | 20 November 2020 |
|
|
||||
Wendell Henry | Ymddiriedolwr | 15 June 2018 |
|
|
||||
PATRICIA COOPER | Ymddiriedolwr | 15 June 2018 |
|
|
||||
Amanda Halpin | Ymddiriedolwr | 15 June 2018 |
|
|
||||
Patricia Gayle | Ymddiriedolwr | 15 June 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.66k | £85.00k | £141.00k | £54.18k | £101.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.86k | £76.00k | £94.00k | £75.49k | £78.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.22k | £17.40k | £36.00k | £2.00k | £25.05k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 14 Aug 2018
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE: TO ADVANCE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF KENT AND MEDWAY, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, PERSONS OF THE AFRICAN-CARIBBEAN COMMUNITY, IN PARTICULAR ADVANCING EDUCATION AND/OR ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME ACTIVITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE SUNLIGHT DEVELOPMENT CENTRE
105 RICHMOND RD
GILLINGHAM
KENT
ME7 1LX
- Ffôn:
- 08448849502
- E-bost:
- info@macacharity.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window