Hanes ariannol STANDISH UNDER 5'S LIMITED

Rhif yr elusen: 1179432
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £173.63k £159.36k £139.47k £183.94k £213.91k
Cyfanswm gwariant £156.94k £159.17k £144.23k £182.30k £221.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £65.49k N/A £133.21k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A