Hanes ariannol RIBBLE VALLEY CROSSROADS CARE
Rhif yr elusen: 1179014
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £527.75k | £488.82k | £521.04k | £527.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £549.52k | £462.93k | £495.08k | £537.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £164.42k | £66.21k | £126.91k | £125.43k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £15.00k | £39.74k | £34.12k | £17.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £47.65k | N/A | £75.88k | £64.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £4.39k | N/A | £2.87k | £5.53k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £475.71k | N/A | £442.18k | £458.39k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | £106 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £545.87k | N/A | £495.08k | £537.29k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £3.65k | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £2.43k | N/A | £2.82k | £2.71k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.