Hanes ariannol BURTON HOSPITALS LEAGUE OF FRIENDS

Rhif yr elusen: 1180329
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £52.04k £38.12k £31.89k £32.58k £33.78k
Cyfanswm gwariant £41.45k £51.96k £23.16k £35.99k £40.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A