POWER TO LIVE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide free and reduce-fee cognitive behavioural therapy to low-income groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £9,950 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 12 Chwefror 2019: CIO registration
- PEACE OF MIND UK FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raveen Bains | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
Olivia Gray | Ymddiriedolwr | 03 January 2023 |
|
|
||||
GEORGE PANAYIOTOU | Ymddiriedolwr | 20 February 2018 |
|
|
||||
TIEN KUEI | Ymddiriedolwr | 20 February 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.00k | £7.68k | £14.26k | £46.93k | £95.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £940 | £2.62k | £3.61k | £43.20k | £73.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £4.85k | £9.95k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 16 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 16 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | 18 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 05 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 05 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 15 Chwefror 2021 | 77 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 15 Chwefror 2021 | 77 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 12 Feb 2019
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: A) THE PROVISION OF COUNSELLING THROUGH COGNITIVE BEHAVIOURAL THERAPY AND SUPPORT FOR THE RELIEF OF MENTAL DISTRESS AND SOCIAL ISOLATION FOR PEOPLE WITH NO OR LOW INCOME IN SOCIALLY DEPRIVED COMMUNITIES; AND B) THE PROVISION OF TRAINING FOR PSYCHOTHERAPISTS AND SELECTED COMMUNITY VOLUNTEERS IN EVIDENCE-BASED 4TH WAVE COGNITIVE BEHAVIOURAL THERAPY TREATMENT APPROACHES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
60 HORSHAM AVENUE
LONDON
N12 9BE
- Ffôn:
- 02083613219
- E-bost:
- info@powertolive.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window