ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF ABINGDON ABBEY BUILDINGS TRUST
Rhif yr elusen: 1183398
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregory Bensberg MBE | Cadeirydd | 24 August 2023 |
|
|
||||||
Paul Philip Connolly | Ymddiriedolwr | 02 December 2023 |
|
|
||||||
Godfrey Cole CBE | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||||
CHARLES EDWIN BIRKS | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||||
Mark Child | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||||
Roberta Ann Nichols | Ymddiriedolwr | 27 August 2019 |
|
|||||||
Roger Michael Thomas | Ymddiriedolwr | 27 August 2019 |
|
|||||||
Matthew Stevens | Ymddiriedolwr | 27 August 2019 |
|
|
||||||
BRYAN WYMAN BROWN | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.