FURLOCK HOLMES ANIMAL CARE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Furlock Holmes Animal Care provides a rehabilitation and rehoming service to animals in need as well as offering permanent sanctuary space to animals requiring ongoing treatment. Working closely with local vets, Furlock Holmes works to neuter and vaccinate where necessary and also aims to educate the general public on the importance of correct animal care and welfare.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 10 September 2019
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Anifeiliaid
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 16 Awst 2018: CIO registration
- FURLOCK HOLMES (Enw gwaith)
- FURLOCK HOLMES ANIMAL RESCUE (Enw gwaith)
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEANOR BELL | Cadeirydd | 10 September 2017 |
|
|
||||
DEBORAH WATSON | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
JENNIFER FARRAND | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
Dr HARRY MICHAEL GEORGE DANCE | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 10/09/2019 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 10 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 324 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 10 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 324 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 10 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 690 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 10 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 690 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 10 Medi 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1055 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 10 Medi 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1055 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 10 Medi 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1420 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 10 Medi 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1420 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 10 Medi 2019 | 25 Awst 2020 | 46 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 10 Medi 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1785 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 Aug 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1) TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS ANIMALS BY PROVIDING APPROPRIATE CARE, PROTECTION, TREATMENT, SECURITY AND RE-HOMING FOR ANIMALS WHICH ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY REASON OF SICKNESS, MALTREATMENT, POOR CIRCUMSTANCES OR ILL USAGE AND TO EDUCATE THE PUBLIC IN MATTERS PERTAINING TO ANIMAL WELFARE IN GENERAL AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG ANIMALS. 2) TO RELIEVE THE NEEDS OF PEOPLE WHO MAY BENEFIT FROM ANIMAL THERAPY, INVOLVING HANDLING AND INTERACTION WITH ANIMALS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 SOUTHFIELD FARM COTTAGES
MICHELDEVER ROAD
WHITCHURCH
RG28 7JL
- Ffôn:
- 01256 973727
- E-bost:
- enquiries@furlockholmes.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window