Ymddiriedolwyr THE WILLIAM MILLS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1179790

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICTORIA LOUISE WILLIS | Cadeirydd | 01 August 2018 |
|
|
||||
Andrew Thomas Simmonds | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Bethany Mary Hinton | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
Mohammod Bilal Ibrahim | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Jack Jordan Tillett | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||
Alex Thom | Ymddiriedolwr | 18 August 2020 |
|
|
||||
ELIZABETH MARY MILLS | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
GABRIELLA GOULD | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.