HELP THE PERSECUTED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Help The Persecuted provides direct assistance to persecuted populations tailored to meet specific practical and spiritual needs; strengthening Christians spiritually (some new in the faith) through discipleship and counseling; empowering persecuted people through skills training and economic development.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Iorddonen
Llywodraethu
- 08 Mai 2019: CIO registration
- HTP (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLAN GUINAN | Cadeirydd | 08 May 2019 |
|
|
||||
Donovan Palmer | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|
||||
JOSHUA YOUSSEF | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.07k | £153.85k | £289.53k | £302.76k | £340.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.97k | £114.11k | £230.51k | £316.49k | £385.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 14 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 14 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 23 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 23 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 14 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 14 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 22 Ebrill 2024 | 723 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 14 Rhagfyr 2022 | 228 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 12 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 12 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 08 May 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION AROUND THE WORLD, IN PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY, BY ENABLING THOSE WHO ARE VICTIMS OF RELIGIOUS PERSECUTION TO WORSHIP. THIS WILL INCLUDE ENABLING PASTORAL ACTIVITIES, AND ENCOURAGING CHRISTIANS IN THEIR FAITH THROUGH BIBLICAL STUDY AND, THEREFORE, STRENGTHENING THE LOCAL CHURCHES WHERE THEY EXIST. TO RELIEVE POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP FOR VICTIMS OF RELIGIOUS PERSECUTION ANYWHERE IN THE WORLD, BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF GRANTS, ITEMS, SERVICES, AND PROGRAMMES TO INDIVIDUALS IN NEED, AND/OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO SUPPORT PERSECUTED POPULATIONS. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC, IN PARTICULAR IN THE SUBJECT OF RELIGIOUS PERSECUTION
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 Beehive
Gold Hill Business Park
Gold Hill
Child Okeford
Dorset
- Ffôn:
- 0800 029 1502
- E-bost:
- uk@htp.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window