Hanes ariannol DOUGLAS VALLEY LIONS CLUB (CIO)

Rhif yr elusen: 1179566
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £64.26k £17.38k £29.99k £27.94k £25.00k
Cyfanswm gwariant £78.61k £16.30k £27.37k £26.31k £27.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A