Ymddiriedolwyr THE HEREDITARY SPASTIC PARAPLEGIA SUPPORT GROUP
Rhif yr elusen: 1181539

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Lawrence | Cadeirydd | 13 July 2019 |
|
|
||||
Michael Thomas Payne | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Estelle Marshall | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Helen Louise Payne | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
JOHN MASON | Ymddiriedolwr | 24 August 2024 |
|
|
||||
Juan Vazquez-Ruiz | Ymddiriedolwr | 15 July 2023 |
|
|
||||
Mitesh Patel | Ymddiriedolwr | 15 February 2020 |
|
|
||||
DAVID HARRIS | Ymddiriedolwr | 13 July 2019 |
|
|
||||
Gerald Michael Cain | Ymddiriedolwr | 13 July 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.