Hanes ariannol Oasis Mental Health Support
Rhif yr elusen: 1179376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £467.24k | £712.50k | £653.17k | £462.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £53.90k | £447.00k | £482.09k | £574.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £45.29k | £428.81k | £331.12k | £204.44k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £99.56k | £52.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £41.40k | £26.81k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £2.12k | £3.92k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £662.04k | £605.40k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £74 | £13.11k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £6.88k | £3.93k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £435.18k | £470.11k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £11.83k | £11.98k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £6.25k | £16.52k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.