ymddiriedolwyr Oasis Mental Health Support
Rhif yr elusen: 1179376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID SKERRETT | Cadeirydd | 07 April 2017 |
|
|||||
Hazel Lawley | Ymddiriedolwr | 18 August 2023 |
|
|
||||
Julie Hickey | Ymddiriedolwr | 18 August 2023 |
|
|
||||
Andrew Musson | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Richard Fitzhenry | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Jennifer Rowe | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Vincent Skiba | Ymddiriedolwr | 27 February 2020 |
|
|
||||
Denise Salmons | Ymddiriedolwr | 27 February 2020 |
|
|
||||
MICHAEL SWALLOW | Ymddiriedolwr | 27 February 2020 |
|
|
||||
PETER BROWN | Ymddiriedolwr | 08 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.