THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT MARTINS

Rhif yr elusen: 1179658
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We offer religious services as a parish church of the Church of England as well as community support and pastoral care to parishioners of St Martin's Hereford. We serve the whole community, and have specific services to support the elderly, the marginalised, the bereaved and families and children. Our property is used by groups from across the community.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £155,307
Cyfanswm gwariant: £164,592

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Henffordd

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Awst 2018: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • HEREFORD SOUTH WYE TEAM MINISTRY (Enw gwaith)
  • HSWTM (Enw gwaith)
  • ST MARTINS FOODSHARE (Enw gwaith)
  • ST MARTINS PCC (Enw gwaith)
  • ST MARTINS WITH ST FRANCIS PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev ANNE MARJORIE DOWDESWELL Cadeirydd 14 November 2014
Dim ar gofnod
JULIA DAWN WARE Ymddiriedolwr 01 May 2019
Dim ar gofnod
IRENE ELIZABETH GOODMAN Ymddiriedolwr 01 May 2019
Dim ar gofnod
BEVERLY ANNE MERRITT Ymddiriedolwr 01 May 2019
Dim ar gofnod
GEOFFREY NORMAN RAWCLIFFE Ymddiriedolwr 01 May 2019
Dim ar gofnod
JOHN ANTHONY EDEN Ymddiriedolwr 22 April 2018
THE PUTSON COMMUNITY ASSOCIATION LIMITED
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 276 diwrnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £118.30k £105.66k £136.29k £136.33k £155.31k
Cyfanswm gwariant £114.78k £95.99k £92.88k £125.27k £164.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £6.49k £8.57k £7.58k £2.19k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 02 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 02 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 25 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 25 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 24 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 24 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 13 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 13 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
HEREFORD & SOUTH WYE TEAM MINISTRY
89 ROSS ROAD
HEREFORD
HR2 7RJ
Ffôn:
01432353717
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael