GOLD GEESE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting children through childhood cancer treatments and their families.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,800 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Essex
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 05 Mawrth 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATIE ELLEN SOUTHGATE | Cadeirydd | 01 May 2018 |
|
|
||||
Sally Bailey | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
Andrew Sterry | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
Elena Bays | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
Laura Peters | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
ANNA VICTORIA WHYTE | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
LOUISETTE MARGUERITE MULLIN | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £165.46k | £95.80k | £125.56k | £143.08k | £231.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £79.14k | £60.43k | £112.81k | £149.34k | £185.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.80k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 31 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 31 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 31 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 31 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 18 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 18 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01 JUL 2018 AS AMENDED ON 08 FEB 2019
Gwrthrychau elusennol
1) TO RELIEVE THE SICKNESS AND SUFFERING OF CHILDREN WITH CANCER BEING CARED FOR IN PAEDIATRIC ONCOLOGY UNITS IN SOUTHEND UNIVERSITY HOSPITAL, GREAT ORMOND STREET HOSPITAL, UNIVERSITY COLLEGE HOSPITAL LONDON AND SUCH OTHER SPECIALIST CARE CENTRES AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A) PROVIDING ITEMS AND SERVICES TO SUCH CHILDREN AND THEIR FAMILIES/CARERS DESIGNED TO ENHANCE THEIR PHYSICAL, EMOTIONAL AND PSYCHOLOGICAL HEALTH, EASE THEIR SUFFERING AND/OR PROVIDE COMFORT AND EMOTIONAL SUPPORT. B) RAISING AWARENESS OF BLOOD DONATION, STEM CELL REGISTRATIONS AND SWABBING FOR POTENTIAL BONE MARROW DONORS TO ASSIST WITH RELIEVING THE SICKNESS OF SUCH CHILDREN. 2) TO RELIEVE THE NEEDS OF BEREAVED PARENTS/CARERS AND SIBLINGS OF CHILDREN WHO HAVE LOST THEIR LIVES DUE TO CANCER BY THE PROVISION OF ITEMS, SERVICES, ACTS OF REMEMBRANCE, GIFTS, TRIPS AND/OR TICKETS TO EVENTS DESIGNED TO ENHANCE THEIR EMOTIONAL AND PSYCHOLOGICAL HEALTH, EASE THEIR SUFFERING AND/OR PROVIDE COMFORT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
KINGSLEY HOUSE
22-24 ELM ROAD
LEIGH-ON-SEA
ESSEX
SS9 1SN
- Ffôn:
- 01702808285
- E-bost:
- hello@goldgeese.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window